Auskünfte zu Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE)
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE)
- Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) in Bern ist ein Verein aus dem Bereich «Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens». Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) ist aktiv.
- Das Management der Organisation Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) besteht aus 11 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 24.12.1992.
- Am 01.02.2024 wurde der Handelsregistereintrag der Organisation zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID ist CHE-108.142.118.
- Alle Informationen zu den 11 von der Organisation Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) eingetragenen Marken.
- Es sind 7 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Heimstein GmbH, HS Entertainment KLG, HTB-Haustechnik GmbH.
Management (11)
neueste Vorstandsmitglieder
Adrian Rufener,
Dr. Karin Elisabeth Haas,
Prof. Dr. Sabine Rohrmann,
Manuela Rodel-Wegmüller,
Wanda Lydia Beatrice Maria Bosshard Taroni
neuste Zeichnungsberechtigte
Adrian Rufener,
Cornelia Conrad,
Daniel Mettler,
Erika Bourgeois,
Angelika Hayer
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.12.1992
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.6.017.600-8
UID/MWST
CHE-108.142.118
Branche
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die SGE ist gemeinnützig und bezweckt wissenschaftsbasierte, fachlich und politisch unabhängige Ernährungsinformationen auf Basis der Schweizer Ernährungsempfehlungen des Bundes für die Praxis bereitstellen und verbreiten; mit nationalen, kantonalen, kommunalen und privaten Akteuren kooperieren und ausgewogene Ernährung verschiedenen Bevölkerungsgruppen vermitteln; Verhältnisse fördern, die eine ausgewogene Ernährung ermöglichen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Swiss Society for Nutrition (SSN
- Società Svizzera di Nutrizione (SSN)
- Société Suisse de Nutrition (SSN)
- Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE
- Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
- Società Svizzera di Nutrizione
- Swiss Society for Nutrition
- Sociéte Suisse de Nutrition
- Schweiz. Gesellschaft für Ernährung
- Schweizerische Vereinigung für Ernährung
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
17.07.2017 | aktiv | 52415/2017 | |
tEAT.ch | 15.01.2016 | aktiv | 59501/2015 |
Neueste SHAB-Meldungen: Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE)
Publikationsnummer: HR02-1005949617, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), in Bern, CHE-108.142.118, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620539).
Statutenänderung:
13.05.2020. 31.05.2023.
Zweck neu:
Die SGE ist gemeinnützig und bezweckt wissenschaftsbasierte, fachlich und politisch unabhängige Ernährungsinformationen auf Basis der Schweizer Ernährungsempfehlungen des Bundes für die Praxis bereitstellen und verbreiten;
mit nationalen, kantonalen, kommunalen und privaten Akteuren kooperieren und ausgewogene Ernährung verschiedenen Bevölkerungsgruppen vermitteln;
Verhältnisse fördern, die eine ausgewogene Ernährung ermöglichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herter-Aeberli, Isabelle, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Ringgenberg BE, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Haas, Karin Elisabeth Dr., österreichische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrmann, Sabine Prof. Dr., deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Rohrmann, Sabine].
Publikationsnummer: HR02-1005620539, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), in Bern, CHE-108.142.118, Verein (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontana, Gabriela, von Baar, in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zybach Pfirter, Ursula, von Innertkirchen, in Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrmann, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufener, Adrian, von Hasle bei Burgdorf, in Ringgenberg BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005339979, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), in Bern, CHE-108.142.118, Verein (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neidhart, Monika, von Ramsen, in Goldau (Arth), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenniger, Barbara, von Corcelles-Cormondrèche, in Bellevue, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard Taroni, Wanda Lydia Beatrice Maria, von Dübendorf, in St-Légier-La Chiésaz (Saint-Légier-La Chiésaz), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rodel-Wegmüller, Manuela, von Hasle bei Burgdorf, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.