Adresse
c/o Gemeindeverwaltung
Bahnhofstrasse 10
8810 Horgen
Auskünfte zu Schärer-Hofmann Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Schärer-Hofmann Stiftung
- Schärer-Hofmann Stiftung hat den Sitz in Horgen, ist aktiv und im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig.
- Das Management der Organisation Schärer-Hofmann Stiftung besteht aus 5 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 28.03.1941.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 06.09.2022.
- Die Organisation ist im Handelsregister ZH mit der UID CHE-110.386.865 eingetragen.
- Es sind 5 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Dätwyler Intercoiffure GmbH, Economic Foundation Zürich Park Side, Elisabetha Baumann-Fonds.
Management (5)
neueste Stiftungsräte
Nathalie Böttinger-Kiefer,
Beat Christoph Nüesch,
Gerda Koller-von Deschwanden
neuste Zeichnungsberechtigte
Nathalie Böttinger-Kiefer,
Beat Christoph Nüesch,
Elisabeth Ehrler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.03.1941
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Horgen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.7.903.528-0
UID/MWST
CHE-110.386.865
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Verwaltung und Aeufnung des Stiftungsvermögens und die Verwendung desselben für sozial bedürftige Kinder und Jugendliche sowie für die Jugendarbeit im Allgemeinen in der Gemeinde Horgen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Schnell Treuhand AG | Stäfa | 08.04.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Schärer-Hofmann Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1005555194, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schärer-Hofmann Stiftung, in Horgen, CHE-110.386.865, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuthold, Theophil, von Horgen, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosbacher, Daniela, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aquilone, Mara, von Adliswil, in Kilchberg (ZH), Aktuarin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüesch, Beat, von Horgen, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böttinger, Nathalie, von Basel, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Elisabeth, genannt Lisa, von Ingenbohl, in Steinen, Aktuarin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004675277, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schärer-Hofmann Stiftung, in Horgen, CHE-110.386.865, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004459932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Thomas, von Richterswil, in Richterswil, Aktuar (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aquilone, Mara, von Adliswil, in Kilchberg (ZH), Aktuarin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004459932, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schärer-Hofmann Stiftung, in Horgen, CHE-110.386.865, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Hans Peter, von Richterswil, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Gerda, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.