Adresse
c/o Dr. Richard Müller
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Auskünfte zu SAPAS GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SAPAS GmbH
- SAPAS GmbH aus Zug ist im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen» tätig und aktiv.
- Die Firma wurde am 17.12.1999 gegründet und hat eine Person im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 05.01.2023.
- Im Handelsregister ist die Firma SAPAS GmbH unter UID CHE-105.335.023 eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: 10x Capital AG, 358FIB Association, Abreziel Homes AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.12.1999
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.4.002.675-4
UID/MWST
CHE-105.335.023
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen Beratungen im Bereich der Politik, des Generalmanagements, Marketings und Finanzen sowie die Vermittlung von Marken-, Lizenz- und Treuhandgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- IW Management GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SAPAS GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005644453, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SAPAS GmbH, in Zug, CHE-105.335.023, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484069).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen Beratungen im Bereich der Politik, des Generalmanagements, Marketings und Finanzen sowie die Vermittlung von Marken-, Lizenz- und Treuhandgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raissle-Holweck, Micheline, von Zürich, in Lugano, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ouedraogo, Issaka, von Otelfingen, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005484069, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SAPAS GmbH, in Zug, CHE-105.335.023, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Jürg, von Otelfingen und Walkringen, in Otelfingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raissle-Holweck, Micheline, von Zürich, in Lugano, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1004994486, Handelsregister-Amt Zug, (170)
SAPAS GmbH, in Zug, CHE-105.335.023, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, S.0, Publ. 2017309).
Domizil neu:
c/o Dr. Richard Müller, Chamerstrasse 172, 6300 Zug.