Auskünfte zu Ronner Management AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ronner Management AG
- Ronner Management AG aus Glarus ist im Bereich «Treuhändische Dienstleistungen» tätig und aktiv.
- Ronner Management AG wurde am 31.10.1986 gegründet.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 26.05.2021, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Ronner Management AG lautet CHE-100.721.726.
- Neben der Firma Ronner Management AG sind 25 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: ABC-Invest AG, ALTHAUS Legal AG, AS Multiplex AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.10.1986
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Glarus
Handelsregisteramt
GL
Handelsregister-Nummer
CH-160.3.001.313-6
UID/MWST
CHE-100.721.726
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen einer national und international tätigen Treuhand-, Revisions- und Beratungsgesellschaft. Die Gesellschaft kann zur Erreichung dieses Zieles Patente erwerben und verwerten, Lizenzen und ähnliche Rechte erwerben oder vergeben; sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, sowie solche Unternehmungen erwerben oder verkaufen; Grundstücke erwerben, belasten und überbauen, verwalten und veräussern, mieten, pachten, vermieten oder verpachten sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Elimpo AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ronner Management AG
Publikationsnummer: HR02-1005192202, Handelsregister-Amt Glarus
Ronner Management AG, in Glarus, CHE-100.721.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S.10, Publ. 5030616).
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 500.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Publikationsnummer: 5030616, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Ronner Management AG, in Glarus, CH-160.3.001.313-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2004, S. 7, Publ. 2412256).
Statutenänderung:
15.05.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossrieder, Pierre, von Freiburg, in Glarus, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2412256, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Ronner Management AG, in Glarus, CH-160.3.001.313-6, Handel mit elektronischen, elektrotechnischen und verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 09.09.2003, S. 7, Publ. 1162858).
Statutenänderung:
11.08.2004.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen einer national und international tätigen Treuhand-, Revisions- und Beratungsgesellschaft. Die Gesellschaft kann zur Erreichung dieses Zieles Patente erwerben und verwerten, Lizenzen und ähnliche Rechte erwerben oder vergeben;
sich an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, sowie solche Unternehmungen erwerben oder verkaufen;
Grundstücke erwerben, belasten und überbauen, verwalten und veräussern, mieten, pachten, vermieten oder verpachten sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albert-Gnos, Paul, von Linthal und Bürglen UR, in Mollis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossrieder, Pierre, von Freiburg, in Glarus, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.