Auskünfte zu Rolf Gerber AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Rolf Gerber AG
- Rolf Gerber AG aus Bern ist im Bereich «Sonstige Bautätigkeit» tätig und aktiv.
- Rolf Gerber AG hat 2 Personen im Management.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 13.01.2023. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-105.960.445 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.01.1948
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.003.377-7
UID/MWST
CHE-105.960.445
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Ausführung aller Arbeiten der Elektrobranche, insbesondere elektrische Installationen, Planung von elektrischen Anlagen, Handel mit elektrischen Apparaten und Waren der Elektrobranche; sie kann Immobilien erwerben und sich an andern Unternehmungen beteiligen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Gerag Gewerberevisions AG | Bern | 01.09.2008 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Gerber AG
Publikationsnummer: HR02-1005651536, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rolf Gerber AG, in Bern, CHE-105.960.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Adrian, von Schüpfen, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005334786, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rolf Gerber AG, in Bern, CHE-105.960.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906967).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Angelo, von Köniz, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger].
Publikationsnummer: HR02-1004906967, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rolf Gerber AG, in Bern, CHE-105.960.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Witschi, Hans-Jürg, von Bäriswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Thomas, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Romano, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.