Adresse
c/o Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Auskünfte zu Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG
- Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG aus Pratteln ist im Bereich «Betreiben von Pensionskassen» tätig und aktiv.
- Das Management der Organisation Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG besteht aus 4 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 24.10.1944.
- Die Organisation änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 21.03.2024, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Organisation ist im Handelsregister BL mit der UID CHE-109.319.170 eingetragen.
- Es sind 3 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Bosch Thermotechnik AG, Buderus-Stiftung zur Förderung des Heizungsgewerbes, K. Schweizer AG, Zweigniederlassung Pratteln.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.10.1944
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Pratteln
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-270.7.001.060-8
UID/MWST
CHE-109.319.170
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt die Ausrichtung von freiwilligen Altersleistungen an die Arbeitnehmer der Stifterfirma (und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen). Die Stiftung kann daneben Unterstützungen in besonderen Notlagen wie zum Beispiel Krankheit, Invalidität, Unfall oder Arbeitslosigkeit erbringen. Die Stiftung bezweckt ausserdem die Finanzierung und Leistung von Beiträgen der Stifterfirma (sowie mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen) an steuerbefreite Personalvorsorgestiftungen, denen sich die Stifterfirma angeschlossen hat oder die sie selbst errichtet hat. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Rechte der bisherigen Destinatäre müssen gewahrt werden.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 03.07.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Personalwohlfahrtsstiftung der Huber-Buderus AG
- Personalwohlfahrtsstiftung der Firma Huber H. & Co AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG
Publikationsnummer: HR02-1005991429, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG, in Pratteln, CHE-109.319.170, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2023, Publ. 1005867687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG Bern (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443)].
Publikationsnummer: HR02-1005867687, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG, in Pratteln, CHE-109.319.170, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034811).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Jörg, von Schübelbach, in Eggenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rudolfstetten-Friedlisberg].
Publikationsnummer: HR02-1005034811, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Personalwohlfahrtsstiftung der Buderus Heiztechnik AG, in Pratteln, CHE-109.319.170, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balestrero, Claudio, von Arisdorf, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Jörg, von Schübelbach, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.