Auskünfte zu Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG
- Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG ist aktuell aktiv und in der Branche Betreiben von Pensionskassen tätig. Der Sitz liegt in Urtenen-Schönbühl.
- Es sind 4 aktive Personen im Management eingetragen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 25.04.2023.
- Die Organisation ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-109.765.598 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.07.1962
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Urtenen-Schönbühl
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.7.006.893-9
UID/MWST
CHE-109.765.598
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma durch Gewährung von Unterstützungen oder Leistungen an den Arbeitnehmer im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 20.08.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Personalvorsorgestiftung der Boss A. & Co AG
- Personalfürsorgestiftung der Boss A. & Co
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG
Publikationsnummer: HR02-1005731296, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-109.765.598, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Konrad, von Langnau im Emmental, in Etzelkofen (Fraubrunnen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schepermann, Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005003559, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-109.765.598, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Christian, von Sumiswald, in Utzenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohn, Jörg, von Subingen, in Burgdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Husi, Roger, von Wangen bei Olten, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004745030, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalvorsorgestiftung der A. Boss & Co. AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-109.765.598, Stiftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2326329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santos Kaczmarek, Sibylle, von Basel, in Niederwangen bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Konrad, von Langnau im Emmental, in Etzelkofen (Fraubrunnen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.