Adresse
c/o Swiss Life AG
General-Guisan-Quai 40
8002 Zürich
Auskünfte zu Oscar Weber AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Oscar Weber AG
- Oscar Weber AG hat den Sitz in Zürich und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen».
- Die Firma wurde am 21.08.1908 gegründet und hat 8 Personen im Management.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 24.06.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Oscar Weber AG lautet CHE-100.128.008.
- Neben der Firma Oscar Weber AG sind 39 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Adroit Private Equity AG, Anlagestiftung Swiss Life, BVG-Sammelstiftung Swiss Life.
Management (8)
neueste Verwaltungsräte
Paolo Benedetto Di Stefano,
Giorgio Eligio Alberto Engeli,
Marcel Urs Balmer
neuste Zeichnungsberechtigte
Paolo Benedetto Di Stefano,
Giorgio Eligio Alberto Engeli,
Swetlana Kaufmann,
Sandro Cibolini,
Stefan Patrick Grob
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.08.1908
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.928.568-1
UID/MWST
CHE-100.128.008
CHE-116.286.759 MWST
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Überbauung, Veräusserung, Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 19.06.2008 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 18.06.2008 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Oscar Weber AG
Publikationsnummer: HR02-1006064544, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Oscar Weber AG, in Zürich, CHE-100.128.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2024, Publ. 1005956948).
Statutenänderung:
11.06.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder stattdessen oder zusätzlich durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs, per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält.
Publikationsnummer: HR02-1005956948, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Oscar Weber AG, in Zürich, CHE-100.128.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horisberger Fischer, Sabine, von Auswil, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005537360, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Oscar Weber AG, in Zürich, CHE-100.128.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piffaretti, Renato, von Chiasso, in La Punt-Chamues-ch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuen, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Marino, von Heiligenschwendi, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Stefano, Paolo Benedetto, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Giorgio, von Kemmental, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.