Adresse
c/o Futuro Immobilien AG
Postplatz 1
4144 Arlesheim
Auskünfte zu Mühlebach Immobilien AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Mühlebach Immobilien AG
- Mühlebach Immobilien AG aus Arlesheim ist im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig und aktiv.
- Im Management sind 3 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 17.11.2011.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 22.05.2023.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BL unter der UID CHE-270.368.297 eingetragen.
- Neben der Firma Mühlebach Immobilien AG sind 7 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Augenzentrum Arlesheim AG, Birsig Immobilien AG, DIKBRO AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.11.2011
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Arlesheim
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.015.228-4
UID/MWST
CHE-270.368.297
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Kauf und den Verkauf von Liegenschaften sowie die Realisierung von Bauprojekten aller Art. Die Gesellschaft erbringt sämtliche Dienstleistungen im Immobiliensektor insbesondere die Übernahme von Verwaltungs- und Vermittlungsaufträgen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, insbesondere Grundeigentum erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG Basel | Basel | 22.11.2011 | 11.12.2014 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Birsig Immobilien AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mühlebach Immobilien AG
Publikationsnummer: HR02-1005750689, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Birsig Immobilien AG, in Arlesheim, CHE-270.368.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, S.0, Publ. 1876637).
Statutenänderung:
25.04.2023.
Firma neu:
Mühlebach Immobilien AG.
Publikationsnummer: 1876637, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Birsig Immobilien AG, in Arlesheim, CHE-270.368.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, Publ. 6426698). Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG (CH-270.3.005.174-5), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamburger, Jürg, von Basel, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6426698, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Birsig Immobilien AG, in Arlesheim, CH-280.3.015.228-4, c/o Futuro Immobilien AG, Postplatz 1, 4144 Arlesheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, den Kauf und den Verkauf von Liegenschaften sowie die Realisierung von Bauprojekten aller Art. Die Gesellschaft erbringt sämtliche Dienstleistungen im Immobiliensektor insbesondere die Übernahme von Verwaltungs- und Vermittlungsaufträgen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, insbesondere Grundeigentum erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Widmer, Niklaus, von Büren SO, in Laufen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad-Burri, Michael, von Arlesheim, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valiba Treuhand AG (CH-270.3.005.174-5), in Basel, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.