Auskünfte zu Montres Breguet SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Montres Breguet SA
- Montres Breguet SA mit Sitz in L'Abbaye ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)». Montres Breguet SA ist aktiv.
- Montres Breguet SA wurde am 23.10.1980 gegründet.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 12.06.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma ist im Handelsregister VD mit der UID CHE-107.978.858 eingetragen.
Management (14)
neueste Verwaltungsräte
Naïla Hayek,
Marc Alexander Hayek,
Georges Nicolas Hayek jun.
neuste Zeichnungsberechtigte
Jean-Yves Boade,
Mireille Frick,
Lionel a Marca,
Yves Rougnon-Glasson,
Mireille Simone Koenig
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.10.1980
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
L'Abbaye
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.076.435-0
UID/MWST
CHE-107.978.858
CHE-116.294.121 MWST
Branche
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux, dans le secteur des services, de la propriété intellectuelle, gestion d'entreprises ou autres, acquisition et gestion de participations, conseils et gestion de patrimoines, toutes activités exercées notamment dans la fabrication et le commerce, en particulier sous la marque BREGUET, de montres, d'articles d'horlogerie, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie, ainsi que toutes autres opérations s'y rapportant directement ou indirectement.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Montres Breguet Ltd
- Montres Breguet AG
- Montres Breguet S.A.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Montres Breguet SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006055280, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Montres Breguet SA, à L'Abbaye, CHE-107.978.858 (FOSC du 26.02.2024, p. 0/1005970884). Hayek Marc est maintenant à Bourg-en-Lavaux.
Publikationsnummer: HR02-1005970884, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Montres Breguet SA, à L'Abbaye, CHE-107.978.858 (FOSC du 01.02.2024, p. 0/1005950434). La signature de Aubert Dimitri est radiée.
Publikationsnummer: HR02-1005950434, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Montres Breguet SA, à L'Abbaye, CHE-107.978.858 (FOSC du 21.06.2022, p. 0/1005500836). Koenig Mireille Simone est maintenant à Aarau.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.