Adresse
c/o Markus Gresch, Gresch & Schwab Rechtsanwälte
Limmatquai 1
8001 Zürich
Auskünfte zu Louvre Family Office GmbH in Liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Louvre Family Office GmbH in Liquidation
- Louvre Family Office GmbH in Liquidation ist aktuell in Liquidation und in der Branche Treuhändische Dienstleistungen tätig. Der Sitz liegt in Zürich.
- Das Management der Firma Louvre Family Office GmbH in Liquidation besteht aus 4 Personen. Gegründet wurde die Firma am 09.08.2004.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 26.07.2021.
- Im Handelsregister ist die Firma Louvre Family Office GmbH in Liquidation unter UID CHE-111.960.608 eingetragen.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie Louvre Family Office GmbH in Liquidation: arsago capital partners ag, Bellecapital International AG, Bellegarde Capital AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.08.2004
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-660.9.008.004-5
UID/MWST
CHE-111.960.608
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Treuhandgesellschaft in der Schweiz, das Erbringen von Dienstleistungen im Treuhandbereich sowie die Gründung und das Management von Unternehmen und Trusts. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 26.11.2013 | 13.04.2021 | |
BfB Audit SA | Renens (VD) | 24.01.2008 | 25.11.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Louvre Family Office LLC in liquidation
- Louvre Family Office Sàrl en liquidation
- Louvre Family Office LLC
- Louvre Family Office GmbH
- Louvre Family Office Sàrl
- Louvre Family Office Sagl
- LOUVRE TRUST (Schweiz GmbH)
- LOUVRE TRUST Suisse Sàrl
- LOUVRE TRUST (Switzerland LLC)
- LOUVRE TRUST (Svizzera Sagl)
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Louvre Family Office GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: LS02-0000035873, Handelsregister-Amt Zürich
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Publikationsdatum: SHAB 26.07.2021, Mehrfache Veröffentlichung: 27.07.2021, 28.07.2021 Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.07.2026 Meldungsnummer: Publizierende Stelle lic. iur. Markus Josef Gresch - Gresch & Schwab Rechtsanwälte, Limmatquai 1, 8001 Zürich Liquidationsschuldenruf Louvre Family Office GmbH in Liquidation
- Veröffentlichung Aufgelöstes Unternehmen: Louvre Family Office GmbH in Liquidation CHE-111.960.608 c/o: Markus Gresch, Gresch & Schwab Rechtsanwälte Limmatquai 1 8001 Zürich Auflösung durch: Beschluss der Gesellschafterversammlung Beschlussdatum: 09.07.2021 Rechtliche Hinweise: Die Gläubiger der aufgelösten Gesellschaft mit beschränkter Haftung werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden. Publikation nach Art. 821a Abs. 1 i.V.m. Art. 742 Abs. 2 OR. Frist: 30 Tage ab dem letzten Veröffentlichungsdatum Ablauf der Frist: 27.08.2021
Kontaktstelle: lic. iur. Markus Josef Gresch - Gresch & Schwab Rechtsanwälte, Limmatquai 1, - Zürich
Publikationsnummer: HR02-1005251957, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Louvre Family Office GmbH, in Zürich, CHE-111.960.608, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2021, Publ. 1005148558).
Firma neu:
Louvre Family Office GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Louvre Family Office Sàrl en liquidation) (Louvre Family Office LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Markus Josef, von Freienbach, in Kilchberg (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004917215, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Louvre Family Office Sàrl, bisher in Genève, CHE-111.960.608, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004893205).
Statutenänderung:
08.06.2020.
Firma neu:
Louvre Family Office GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Louvre Family Office Sàrl) (Louvre Family Office LLC).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Markus Gresch, Gresch & Schwab Rechtsanwälte, Limmatquai 1, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Treuhandgesellschaft in der Schweiz, das Erbringen von Dienstleistungen im Treuhandbereich sowie die Gründung und das Management von Unternehmen und Trusts. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudains, Derek Paul, britischer Staatsangehöriger, in St Pierre du Bois, Guernsey (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gresch, Markus Josef, von Freienbach, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Broxup, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Market Harborough (GB), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.