Adresse
Avenue des Découvertes 14c
1400 Yverdon-les-Bains
Auskünfte zu LECLANCHE SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber LECLANCHE SA
- LECLANCHE SA in Yverdon-les-Bains ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von Beteiligungsgesellschaften». LECLANCHE SA ist aktiv.
- LECLANCHE SA wurde am 06.08.1909 gegründet.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 02.09.2024.
- Die UID der Firma lautet CHE-105.950.820.
Management (15)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Fréderic Tröhler,
Lex Bentner,
Sandra Rousset,
Pierre Blanc,
Pasquale Foglia
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.08.1909
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Yverdon-les-Bains
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.085.092-7
UID/MWST
CHE-105.950.820
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
L'objet de la Société est l'acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des sociétés nationales et étrangères, cotées et non cotées, de l'industrie électrique, ainsi que la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, la distribution de batteries et d'accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique des batteries et des accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique. La Société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à, acquérir ou créer des sociétés de même nature, acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), acquérir et commercialiser des droits immatériels ou des savoir-faire, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats se rapportant directement ou indirectement à son but ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Lausanne | 05.10.2022 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 29.07.2008 | 04.10.2022 | |
Ernst & Young SA | Lausanne | <2004 | 28.07.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Leclanché S.A.
- Leclanché SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: LECLANCHE SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006119753, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 29.07.2024, p. 0/1006096311). Chatila Abdallah n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Publikationsnummer: HR02-1006096311, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 15.07.2024, p. 0/1006084860). Signature collective à deux est conférée à Tröhler Fréderic, de Mühleberg, à Vevey.
Publikationsnummer: HR02-1006084860, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 08.05.2024, p. 0/1006028210). Statuts modifiés les 27.06.2024 et 10.07.2024. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 84'670'0025.30006;
en contrepartie de ces créances, il est remis 187'685'789 actions de CHF 0.10.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 77'380'055.8, divisé en 773'800'558 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26.06.2023) par décision du 27.06.2024. Pour les détails, voir les statuts. Le conseil d'administration a supprimé une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 26.06.2023), conformément à l'art. 653v CO. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.06.2024;
pour les détails, voir les statuts. Rhea Alexander n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.