Auskünfte zu KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG
- KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG mit Sitz in Pratteln ist aktiv. KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG ist im Bereich «Handel (Maschinen)» tätig.
- KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG hat 2 Personen im Management.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 20.07.2023.
- Die Firma ist im Handelsregister BL mit der UID CHE-104.809.461 eingetragen.
- Es sind 5 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Chameleo AG, Gastropunktch GmbH, Highlight Communications AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.10.1998
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Pratteln
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.001.712-4
UID/MWST
CHE-104.809.461
Branche
Handel (Maschinen)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Planung, Verkauf, Einrichtung, Neubau und Renovation von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
May-Treuhand AG | Muttenz | <2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG
Publikationsnummer: HR02-1005800265, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG, in Pratteln, CHE-104.809.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Rolf, von Guggisberg, in Maisprach, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Andreas, von Basel, in Böckten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bitterlin, Roy, von Rünenberg, in Sissach, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005030312, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG, in Pratteln, CHE-104.809.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3884927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Barbara, von Guggisberg, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Uhlmann, Sascha, von Liestal, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Andreas, von Basel, in Böckten, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zbinden, Rolf, von Guggisberg, in Maisprach, Mitglied des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2].
Publikationsnummer: 3884927, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
KBZ-Gastronomie-Einrichtungs AG, in Pratteln, CHE-104.809.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2953291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Madeleine, von Guggisberg, in Maisprach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Andreas, von Basel, in Böckten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Uhlmann, Sascha, von Liestal, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
May-Treuhand AG (CHE-107.796.843), in Muttenz, Revisionsstelle [bisher: May-Treuhand AG (CH-280.3.915.630-1)].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.