Auskünfte zu Hawalo swiss AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Hawalo swiss AG
- Hawalo swiss AG ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (Lebensmittel und Getränke) tätig. Der Sitz liegt in Gals.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 25.08.2000.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 16.01.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma Hawalo swiss AG ist unter der UID CHE-105.633.087 eingetragen.
- Beim IGE wurden 2 Marken oder Gesuche von der Firma Hawalo swiss AG eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.08.2000
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Gals
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.4.011.928-4
UID/MWST
CHE-105.633.087
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren und das Erbringen von Dienstleistungen insbesondere im Agrarbereich in der Schweiz und im europäischen Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften oder Interessengemeinschaften im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- HaWaLo swiss gmbh
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
25.08.2023 | aktiv | 06283/2023 | |
BIOPRO SWISS | 15.08.2023 | aktiv | 06282/2023 |
Neueste SHAB-Meldungen: Hawalo swiss AG
Publikationsnummer: HR02-1005935093, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hawalo swiss AG, in Gals, CHE-105.633.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krifter, Franz Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Rossrüti (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Daniel, von Fribourg und Plaffeien, in Gals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005785505, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hawalo swiss AG, in Gals, CHE-105.633.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736510).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Biopro swiss GmbH, in Ried bei Kerzers (CHE-355.340.642), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 11'356.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 780.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Publikationsnummer: HR02-1005736510, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Hawalo swiss GmbH, in Gals, CHE-105.633.087, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6457862).
Statutenänderung:
25.04.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.04.2023 und Bilanz per 31.10.2022 mit Aktiven von CHF 1'562'584.54 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 555'169.52 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Hawalo swiss AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend statutarischer Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Daniel, von Fribourg und Plaffeien, in Gals, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Plaffeien und Freiburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Krifter, Franz Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Rossrüti (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.