Auskünfte zu GPT Good people tomorrow GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber GPT Good people tomorrow GmbH
- GPT Good people tomorrow GmbH mit Sitz in Basel ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen». GPT Good people tomorrow GmbH ist aktiv.
- Es sind 2 aktive Personen im Management eingetragen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 21.07.2021.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BS unter der UID CHE-109.078.724 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.06.2001
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.4.012.865-9
UID/MWST
CHE-109.078.724
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Beratungsleistungen im Personalbereich und von weiteren, vergleichbaren Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Immaterialgüter und Beteiligungen erwerben und veräussern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- GPMP Good People Management Practices GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: GPT Good people tomorrow GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005254489, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GPMP Good People Management Practices GmbH, in Basel, CHE-109.078.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S.6, Publ. 5907662).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Firma neu:
GPT Good people tomorrow GmbH.
Domizil neu:
Feldbergstrasse 38, 4057 Basel.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandt, Arno, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Fellmann, Markus, von Dagmersellen, in Reinach BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Hugo, von Muttenz und Zürich, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Häfeli, Odette, von Zürich, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3187852, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GPMP Good People Management Practices GmbH, in Basel, CH-270.4.012.865-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2005, S. 6, Publ. 2855902). [Behördliche Änderung der Gemeinde Uffikon infolge Gemeindefusion.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellmann, Markus, von Dagmersellen, in Reinach BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: von Uffikon].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GPMP Good People Management Practices GmbH, in Basel, c/o Fellmann Christ Partner, Elisabethenanlage 11, 4002 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.06.2001.
Zweck:
Erbringung von Beratungsleistungen im Personalbereich und von weiteren, vergleichbaren Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, Immaterialgüter und Beteiligungen erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brandt, Arno, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Haefeli, Hugo, von Muttenz und Zürich, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Fellmann, Markus, von Uffikon, in Reinach BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000. --.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.