Adresse
c/o Hans Gut
Zürcherstrasse 75a
8142 Uitikon Waldegg
Auskünfte zu Garfor GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Garfor GmbH
- Garfor GmbH mit Sitz in Uitikon Waldegg ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Waldbewirtschaftung». Garfor GmbH ist aktiv.
- Das Management der Firma Garfor GmbH besteht aus 7 Personen. Gegründet wurde die Firma am 06.07.2000.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 26.04.2021 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-105.587.547 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.07.2000
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Uitikon
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.022.012-9
UID/MWST
CHE-105.587.547
Branche
Waldbewirtschaftung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von Wald und den Unterhalt von Waldstrassen. Es werden auch Aufträge im Bereich der Gartenholzerei ausgeführt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Tanner Treuhand & Touristik AG | Urdorf | 19.06.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Forstbetrieb der Holzkorporationen Birmensdorf, Oberurdorf, Uitikon GmbH
- Forstbetrieb der Holzkorporationen Birmensdorf, Oberurdorf, Uitikon
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Garfor GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005158936, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garfor GmbH, in Uitikon, CHE-105.587.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2013, S.0, Publ. 7007354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Job, Hans-Ulrich, von Birmensdorf ZH, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Remo, von Birmensdorf (ZH), in Birmensdorf (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7007354, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garfor GmbH, in Uitikon, CH-020.4.022.012-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 42, Publ. 5078024).
Statutenänderung:
03.12.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung von Wald und den Unterhalt von Waldstrassen. Es werden auch Aufträge im Bereich der Gartenholzerei ausgeführt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 30'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzkorporation Birmensdorf, in Birmensdorf ZH, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Holzkorporation Oberurdorf, in Urdorf, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Holzkorporation Schlieren, in Schlieren, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Holzkorporation Uitikon, in Uitikon, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Stierli, Urs, von Urdorf, in Urdorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5078024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garfor GmbH, in Uitikon, CH-020.4.022.012-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2005, S. 18, Publ. 3108316).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner Treuhand & Touristik AG (CH-020.3.022.153-0), in Urdorf, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.