Auskünfte zu Fulledge GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fulledge GmbH
- Fulledge GmbH in Pratteln ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Betreibung von Spiel-, Wett- und Lotteriewesen». Fulledge GmbH ist aktiv.
- Die Firma wurde am 11.11.2021 gegründet.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 23.07.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-291.418.015.
- An der gleichen Adresse wie Fulledge GmbH sind 2 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Billard-Paradies AG, SPRISSE Holding AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.11.2021
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Pratteln
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.4.026.507-8
UID/MWST
CHE-291.418.015
Branche
Betreibung von Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Pokerturnieren sowie Unterhaltungsanlässen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich, insbesondere Vertrieb von Individual- und Gruppenreisen im Zusammenhang mit Pokeranlässen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen, Annexbetriebe wie Restaurants, Bars und dergleichen führen und Räumlichkeiten vermieten sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fulledge GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006091594, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Fulledge GmbH, in Pratteln, CHE-291.418.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bislimaj, Kujtim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sunzeri, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005334997, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Fulledge GmbH, in Pratteln, CHE-291.418.015, Netzibodenstrasse 23, 4133 Pratteln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Pokerturnieren sowie Unterhaltungsanlässen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich, insbesondere Vertrieb von Individual- und Gruppenreisen im Zusammenhang mit Pokeranlässen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen, Annexbetriebe wie Restaurants, Bars und dergleichen führen und Räumlichkeiten vermieten sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sunzeri, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bislimaj, Kujtim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.