Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Förder- und Kulturverein Heilkräuterschule Albinen
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.06.2016
Löschung im Handelsregister
27.12.2022
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Albinen
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.6.016.549-0
UID/MWST
CHE-203.682.520
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Unterstützung der vielfältigen Aktivitäten der Heilkräuterschule. Dabei nimmt er insbesondere folgende Aufgaben wahr: Unterstützen der Aktivitäten der Heilkräuterschule. Fördern der Kultur von Kultur von Heilkräutern im Berggebiet. Fördern der fachlichen und öffentlichen Anerkennung der Heilkräuterkunde. Fördern des Austauschs zur kulturellen Vielfalt von Heilpflanzen und Kräutern im Berggebiet. Vernetzen mit Organisationen im Bereich der Kräuterheilkunde und des Naturschutzes. Unterstützen von kulturellen Veranstaltungen. Fördern der musikalischen Vielfalt im Berggebiet. Fördern von Kontakten zu Musikvereinen, Musikschulen und Kulturschaffenden. Fördern von Kontakten zu den umliegenden Gemeinden. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Mittel neu: Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, Zuwendungen von dritter Seite.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Förder- und Kulturverein Heilkräuterschule Albinen
Publikationsnummer: HR03-1005639343, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Förder- und Kulturverein Heilkräuterschule Albinen, in Albinen, CHE-203.682.520, Verein (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005333190). Der Vorstand hat am 16.12.2022 beschlossen, auf den Eintrag des Vereins im Handelsregister zu verzichten. Da dieser Verein kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt und somit nicht eintragungspflichtig ist, wird der auf ihn bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005333190, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Förder- und Kulturverein Heilkräuterschule Albinen, in Albinen, CHE-203.682.520, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631695).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Franziska Elisabeth, von Zürich, in Albinen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3631695, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Förder- und Kulturverein Heilkräuterschule Albinen, in Albinen, CHE-203.682.520, Verein (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2892197).
Statutenänderung:
09.04.2017.
Zweck neu:
Unterstützung der vielfältigen Aktivitäten der Heilkräuterschule.
Dabei nimmt er insbesondere folgende Aufgaben wahr:
Unterstützen der Aktivitäten der Heilkräuterschule. Fördern der Kultur von Kultur von Heilkräutern im Berggebiet. Fördern der fachlichen und öffentlichen Anerkennung der Heilkräuterkunde. Fördern des Austauschs zur kulturellen Vielfalt von Heilpflanzen und Kräutern im Berggebiet. Vernetzen mit Organisationen im Bereich der Kräuterheilkunde und des Naturschutzes. Unterstützen von kulturellen Veranstaltungen. Fördern der musikalischen Vielfalt im Berggebiet. Fördern von Kontakten zu Musikvereinen, Musikschulen und Kulturschaffenden. Fördern von Kontakten zu den umliegenden Gemeinden. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, Zuwendungen von dritter Seite.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Thomas, von Tuggen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fattorini, Ursula Marianne, von Zürich, in Albinen, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Auf der Maur Pfister, Fides, von Schwyz, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Welti, Franziska Elisabeth, von Zürich, in Albinen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.