Über FLEMINGO HOLDINGS ANSTALT
- Das Management der am 15.11.2004 gegründeten Firma FLEMINGO HOLDINGS ANSTALT besteht aus 3 Personen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 29.10.2020. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Aanandi AG, ABAL ESTABLISHMENT, Abejitas Trust reg. sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (3)
Verwaltungsrat
Tremaco Treuunternehmen reg.,
Assad Khalil,
Johannes Gebhard Matt
neuste Zeichnungsberechtigte
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für FLEMINGO HOLDINGS ANSTALT
Publikationsnummer: 9870/2020, (1)
FLEMINGO HOLDINGS ANSTALT, in Vaduz, FL-0002.119.804-2, Anstalt.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o Tremaco Treuunternehmen reg., Essanestrasse 91, 9492 Eschen.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Hagen, lic.oec.HSG et lic.iur.HSG Michael, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TAURIN MANAGEMENT ANSTALT, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willingsdorfer, Oliver Ernest, StA: Schweiz, 6850 Dornbirn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Khalil, Assad, StA: Grossbritannien, BB3 3SJ Lancashire, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tremaco Treuunternehmen reg., 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matt, Johannes Gebhard, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 20209614, (1)
Handelsregister 05/05/2016, FLEMINGO HOLDINGS ANSTALT, Vaduz (FL-0002.119.804-2)Anstalt Erloschene Angaben zur Verwaltung: Biedermann, Daniela Patricia, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Willingsdorfer, Oliver Ernest, StA: Grossbritannien, 6850 Dornbirn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 20114500, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 4.3.2011, FLEMINGO HOLDINGS ANSTALT, Vaduz (FL-0002.119.804-2)Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.