Adresse
c/o Pius Bienz Treuhand-, und Revisions AG
Grosshofstrasse 9
6010 Kriens
Auskünfte zu Ecovoss GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ecovoss GmbH
- Ecovoss GmbH hat den Sitz in Kriens und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Handel (sonstiges)».
- Das Management der Firma Ecovoss GmbH besteht aus 2 Personen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 17.12.2010 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Ecovoss GmbH ist im Kanton LU unter der UID CHE-115.024.530 eingetragen.
- An derselben Adresse sind 7 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: AAR Treuhand AG, International Sign Consult AG, PartuSoft GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.08.2009
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Kriens
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.4.790.483-1
UID/MWST
CHE-115.024.530
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb und Führung eines Unternehmens für den Handel mit Entlüftungs-Armaturen, Heizöfen, Fahrrädern und Waren aller Art sowie Import und Export von Waren aller Art; Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften; Vermittlung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken; Beteiligungen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ecovoss GmbH
Publikationsnummer: 5945828, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Ecovoss GmbH, in Kriens, CH-100.4.790.483-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 10, Publ. 5221724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voss, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Itzehoe (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Itzehoe (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5221724, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Ecovoss GmbH, in Kriens, CH-100.4.790.483-1, c/o Pius Bienz Treuhand-, und Revisions AG, Grosshofstrasse 9, 6010 Kriens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.08.2009.
Zweck:
Betrieb und Führung eines Unternehmens für den Handel mit Entlüftungs-Armaturen, Heizöfen, Fahrrädern und Waren aller Art sowie Import und Export von Waren aller Art;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften;
Vermittlung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 21.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Voss, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Itzehoe (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Voss, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Itzehoe (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Kündig, Gabriel, von Bauma, in Udligenswil, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.