Auskünfte zu Clean-Light GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Clean-Light GmbH
- Clean-Light GmbH hat den Sitz in Trogen und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Betreiben von Versand- und Online-Shops».
- Die Firma wurde am 24.06.1996 gegründet und hat eine Person im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 07.06.2023.
- Die Firma Clean-Light GmbH ist unter der UID CHE-108.451.499 eingetragen.
- Es sind 4 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Berg Treuhand AG, CMH Holding AG, Notker Verwaltungs GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.06.1996
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Trogen
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-300.4.013.152-1
UID/MWST
CHE-108.451.499
Branche
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, im speziellen Waren für die Raumpflege sowie Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Clean-Light GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005762728, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Clean-Light GmbH, in Trogen, CHE-108.451.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111535).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Jacqueline, von Unterlunkhofen, in Teufen (AR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Appenzell].
Publikationsnummer: 4111535, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Clean-Light GmbH, in Trogen, CHE-108.451.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2014, Publ. 1870585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Christian, von Unterlunkhofen, in Trogen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Jacqueline, von Unterlunkhofen, in Appenzell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: 1870585, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Clean-Light GmbH, in Speicher, CHE-108.451.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 3, Publ. 5064984).
Statutenänderung:
05.12.2014.
Sitz neu:
Trogen.
Domizil neu:
Bergstrasse 25, 9043 Trogen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, im speziellen Waren für die Raumpflege sowie Treuhanddienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 24.06.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwinger-Holderegger, Maya, von Appenzell, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Schwinger, Franz Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Speicherschwendi (Speicher), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christian, von Unterlunkhofen, in Trogen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.