Auskünfte zu Beurer Schweiz AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Beurer Schweiz AG
- Beurer Schweiz AG mit Sitz in Reiden ist aktiv. Beurer Schweiz AG ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig.
- Es sind 3 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 27.12.2023.
- Die im Handelsregister LU eingetragene UID lautet CHE-361.902.755.
- Digital Holding AG, Digital Management GmbH, Esther Hartmann GmbH sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.12.2018
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Reiden
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.806.945-2
UID/MWST
CHE-361.902.755
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden; Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundeigentum und Wertschriften, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Sursee | 27.12.2023 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beurer Schweiz AG
Publikationsnummer: HR02-1005919959, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Beurer Schweiz AG, in Reiden, CHE-361.902.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256419). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 08.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005256419, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Beurer Schweiz AG, in Reiden, CHE-361.902.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walkenbach, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Schriesheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuschl, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Kuchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bühlmann, Silvia, von Triengen, in Triengen, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1004524634, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Beurer Schweiz AG, in Reiden, CHE-361.902.755, Hauptstrasse 77, 6260 Reiden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.11.2018.
Zweck:
Handel mit Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden;
Erbringung sämtlicher damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Grundeigentum und Wertschriften, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 08.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Neuschl, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Kuchen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walkenbach, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Schriesheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maiolo, Andrea, von Altwis, in Boswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.