Auskünfte zu Bäckerei Gaugler AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Bäckerei Gaugler AG
- Bäckerei Gaugler AG hat den Sitz in Pratteln und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Betreiben einer Bäckerei» tätig.
- Das Management der Firma Bäckerei Gaugler AG besteht aus 5 Personen. Gegründet wurde die Firma am 29.03.2012.
- Am 18.02.2021 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-199.871.665.
- CuerpoMente GmbH, SACO Shipping GmbH haben die gleiche Adresse wie Bäckerei Gaugler AG.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
Silvan Gaugler,
Cornelia Gaugler-Seglias,
Dominik Gaugler,
Eveline Gaugler,
Martin Gilgen
neuste Zeichnungsberechtigte
Silvan Gaugler,
Cornelia Gaugler-Seglias,
Dominik Gaugler,
Eveline Gaugler,
Martin Gilgen
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.03.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Pratteln
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.015.674-8
UID/MWST
CHE-199.871.665
Branche
Betreiben einer Bäckerei
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Bäckerei und Konditorei, Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, insbesondere Catering und Partyservice. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Buchex Treuhand AG | Basel | 09.02.2016 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | 03.04.2012 | 08.02.2016 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bäckerei Gaugler AG
Publikationsnummer: HR02-1005104429, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bäckerei Gaugler AG, in Augst, CHE-199.871.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, S.0, Publ. 2655497).
Statutenänderung:
15.01.2021.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Netzibodenstrasse 23c, 4133 Pratteln.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs oder per E-Mail an die der Gesellschaft bekanntgegebenen und im Aktienbuch vermerkten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaugler, Dominik, von Büren (SO), in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büren (SO)];
Gaugler, Eveline, von Büren (SO), in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büren (SO)].
Publikationsnummer: 2655497, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bäckerei Gaugler AG, in Augst, CHE-199.871.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6624246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stephan Revisions AG (CH-280.3.910.548-5), in Muttenz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchex Treuhand AG (CHE-107.737.266), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6624246, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Bäckerei Gaugler AG, in Augst, CH-280.3.015.674-8, Hauptstrasse 4, 4302 Augst BL, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2012.
Zweck:
Betrieb einer Bäckerei und Konditorei, Handel mit Lebensmitteln und Getränken sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie, insbesondere Catering und Partyservice. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des erloschenen Einzelunternehmens 'Bäckerei Berger, Inh. Silvan Gaugler ' (CH-280.1.011.581-4), in Augst, gemäss Vertrag vom 28.03.2012 und Übernahmebilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 997'659.63 und Passiven von CHF 675'652.50, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 222'007.13 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen mittels eingeschriebenem Brief, sofern Adressen bekannt, ansonsten durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gaugler, Silvan, von Büren SO, in Büren SO, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gaugler, Eveline, von Büren SO, in Büren SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaugler, Dominik, von Büren SO, in Büren SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaugler-Seglias, Cornelia, von Büren SO und Domat/Ems, in Büren SO, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Martin, von Ziefen, in Kaiseraugst, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephan Revisions AG (CH-280.3.910.548-5), in Muttenz, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.