Auskünfte zu axxaris ag
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber axxaris ag
- axxaris ag hat den Sitz in Trogen und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen» tätig.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 15.03.2004.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 12.12.2008 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-110.575.691.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.03.2004
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Trogen
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-300.4.014.762-0
UID/MWST
CHE-110.575.691
Branche
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmensberatungsagentur für Kommunikationsentwicklung und Kommunikationsmanagement. Die Gesellschaft ist Dachorganisation für einen ausgewählten Kreis von Unternehmungen im Bereich klassische Medien, neue Medien und Events. Sie kann weitere Tätigkeitsgebiete angliedern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Contrag Consulting + Treuhand AG | Gossau (SG) | 10.05.2006 | 11.12.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- axxaris group ag
- axxaris group gmbh
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: axxaris ag
Publikationsnummer: 4778076, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
axxaris group ag, in Trogen, CH-300.4.014.762-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, S. 3, Publ. 3368642).
Statutenänderung:
8.12.2008.
Firma neu:
axxaris ag.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmensberatungsagentur für Kommunikationsentwicklung und Kommunikationsmanagement. Die Gesellschaft ist Dachorganisation für einen ausgewählten Kreis von Unternehmungen im Bereich klassische Medien, neue Medien und Events. Sie kann weitere Tätigkeitsgebiete angliedern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen im In- und Ausland erwerben oder errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauch, Heinz, von Winterthur, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppel, Roland, von Widnau, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ContrAG Consulting + Treuhand, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempter, Daniel H., von Oberbüren, in Trogen, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).
Publikationsnummer: 3368642, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
axxaris group gmbh, in Trogen, CH-300.4.014.762-0, Betrieb einer Unternehmensberatungsagentur usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2005, S. 2, Publ. 3112142).
Statutenänderung:
2.05.2006.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 31.03.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 20'003.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1'000.
Firma neu:
axxaris group ag.
Zweck neu:
Betrieb einer Unternehmensberatungsagentur für Kommunikationsentwicklung und Kommunikationsmanagement sowie Dachorganisation für einen ausgewählten Kreis von Unternehmungen im Bereich klassische Medien, neue Medien und Events. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000 (bisher: Stammkapital: CHF 20'000).
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte ihr schriftlich bekanntgegebene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Das Stammkapital wurde vor der Umwandlung um CHF 80'000 erhöht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
kemyvision ag, in Trogen, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
netz.werk Köppel + Partner GmbH, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osterwalder und Mauch, in St. Gallen, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempter, Daniel H., von Oberbüren, in Trogen, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Geschäftsführer);
Mauch, Heinz, von Winterthur, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion);
Köppel, Roland, von Widnau, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion);
ContrAG Consulting + Treuhand, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3112142, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Berichtigung des im SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 1, publizierten TB-Eintrags Nr. 879 vom 26.10.2005. axxaris group gmbh, in Trogen, CH-300.4.014.762-0, Betrieb einer Unternehmensberatungsagentur usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2005, S. 1, Publ. 3084164).
Domizil neu:
Bergstrasse 17, 9043 Trogen.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.