Auskünfte zu Audacia Advisors SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Audacia Advisors SA
- Audacia Advisors SA mit Sitz in Lens ist aktiv. Audacia Advisors SA ist im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen» tätig.
- Das Management der Firma Audacia Advisors SA besteht aus 5 Personen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 26.04.2024.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons VS unter der UID CHE-438.433.266 eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Acriter et Fideliter MEYSTRE, Alaïa Consulting Sàrl, Audacia Consulting Sàrl.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Melissa Alexandra Barbosa Cavalheiro,
Cindy Jolane Bagnoud,
Alexandre Edouard Bonvin,
Krystel Marie Rossmann,
Tristan Barras
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.10.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Lens
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-626.3.021.693-6
UID/MWST
CHE-438.433.266
CHE-132.651.981 MWST
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but la fourniture et la facturation de services et d'activités opérationnelles notamment le conseil en ressources humaines, la formation et l'encouragement au développement de compétences. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, détenir et gérer des participations financières et des biens immobiliers, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement tant en Suisse qu'à l'étranger.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Sion | 26.04.2024 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 12.10.2021 | 25.04.2024 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Audacia Advisors SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1006019403, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Audacia Advisors SA, à Lens, CHE-438.433.266, société anonyme (No. FOSC 44 du 03.03.2023, Publ. 1005692855).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
KPMG SA (CHE-106.084.881), à Zürich, organe de révision;
Berclaz, François Xavier, de Crans-Montana, à Gampel-Bratsch, avec signature collective à deux;
Corbillon Sanchez, Victor Manuel, ressortissant espagnol, à Martigny, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
BDO SA (CHE-278.511.546), à Sion, organe de révision;
Barbosa Cavalheiro, Melissa, ressortissante portugaise, à Sierre, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1005692855, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Audacia Advisors SA, à Lens, CHE-438.433.266, société anonyme (No. FOSC 198 du 12.10.2021, Publ. 1005310893).
Nouvelle adresse:
Route de Crans 89, 1978 Lens.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lau-Robinson, Zhi-Meng Cameron William, ressortissant britannique, à Genève, avec signature collective à deux;
Zappella, Andrew Luc, de La Chaux-de-Fonds, à Sion, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bagnoud, Cindy, de Chamoson, à Isérables, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR01-1005310893, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Audacia Advisors SA, à Lens, CHE-438.433.266, c/o Alexandre Edouard Bonvin, Rue du Prado 19, 3963 Crans-Montana, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.08.2021.
But:
La société a pour but la fourniture et la facturation de services et d'activités opérationnelles notamment le conseil en ressources humaines, la formation et l'encouragement au développement de compétences. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, détenir et gérer des participations financières et des biens immobiliers, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement tant en Suisse qu'à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Alexandre Edouard, de Lens, à Lens, administrateur unique, avec signature individuelle;
KPMG SA (CHE-106.084.881), à Zürich, organe de révision;
Barras, Tristan, de Crans-Montana, à Crans-Montana, avec signature collective à deux;
Berclaz, François Xavier, de Crans-Montana, à Gampel-Bratsch, avec signature collective à deux;
Corbillon Sanchez, Victor Manuel, ressortissant espagnol, à Martigny, avec signature collective à deux;
Lau-Robinson, Zhi-Meng Cameron William, ressortissant britannique, à Genève, avec signature collective à deux;
Rossmann, Krystel Marie, de Marly, à Sion, avec signature collective à deux;
Zappella, Andrew Luc, de La Chaux-de-Fonds, à Sion, avec signature collective à deux.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.