Auskünfte zu Architekturbüro Liechti & Sollberger AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Architekturbüro Liechti & Sollberger AG
- Architekturbüro Liechti & Sollberger AG in Burgdorf ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros». Architekturbüro Liechti & Sollberger AG ist aktiv.
- Es sind 3 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 13.08.2021, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die im Handelsregister BE eingetragene UID lautet CHE-107.181.854.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.02.1984
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.002.190-4
UID/MWST
CHE-107.181.854
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Urs Wyss, Buchhaltungsbüro Wysad | Lützelflüh | <2004 | 12.11.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Architekturbüro Liechti & Sollberger AG
Publikationsnummer: HR02-1005270351, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Architekturbüro Liechti & Sollberger AG, in Burgdorf, CHE-107.181.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, S.3, Publ. 5871158).
Domizil neu:
Kirchbühl 9, 3400 Burgdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Daniel, von Willadingen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sollberger, Fabienne, von Willadingen, in Burgdorf, mit Einzelunterschrift;
Sollberger, Verena, von Willadingen, in Oberburg, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5871158, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Architekturbüro Liechti & Sollberger AG, in Burgdorf, CH-053.3.002.190-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 3, Publ. 5341560).
Domizil neu:
Kirchbühl 9, 3402 Burgdorf.
Publikationsnummer: 5341560, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Architekturbüro Liechti & Sollberger AG, in Burgdorf, CH-053.3.002.190-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.1998, S. 452).
Statutenänderung:
17.07.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Ernst, von Lauperswil, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Liechti-Nebiker, Gertrud, von Lauperswil, in Burgdorf, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Urs Wyss, Buchhaltungsbüro Wysad, Einzelfirma, in Lützelflüh, Inhaber: Wyss, Urs, von Buchholterberg, in Lützelflüh, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Daniel, von Willadingen, in Oberburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.