Auskünfte zu ARA Rhein AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber ARA Rhein AG
- ARA Rhein AG hat den Sitz in Pratteln und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Bereitstellung von Wasser und Abführung von Abwasser» tätig.
- Das Management der Firma ARA Rhein AG besteht aus 15 Personen.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 07.06.2024, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- ARA Rhein AG ist im Kanton BL unter der UID CHE-109.340.891 eingetragen.
Management (15)
neueste Verwaltungsräte
Dr. Felix Hanisch,
Urs Rudolf Zimmerli,
Andres Rohner,
Michael Oertlin,
Uwe Müller
Geschäftsleitung
Thomas Güttinger,
Cédric Hofmann,
Dr. Fabian Erwin Karl Rodler,
Dr. Christian Kranemann,
Thomas Günther
neuste Zeichnungsberechtigte
Thomas Güttinger,
Dr. Felix Hanisch,
Urs Rudolf Zimmerli,
Andres Rohner,
Michael Oertlin
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.10.2001
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Pratteln
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.004.924-5
UID/MWST
CHE-109.340.891
Branche
Bereitstellung von Wasser und Abführung von Abwasser
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Unterstützung bei der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben gemäss Gewässerschutzgesetzgebung, insbesondere durch Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Kläranlage ARA Rhein und weiteren der Abwasserreinigung dienenden Werken und Anlagen in der Region. Die Gesellschaft ist berechtigt zur Energiegewinnung und -verwertung und kann auch für Nichtaktionäre die Schlammentsorgung und Abwasserreinigung übernehmen. Sie ist ferner berechtigt Grundstücke zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen und sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen zu beteiligen oder diese zu finanzieren.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG | Basel | 06.03.2015 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
HB&P Wirtschaftsprüfung AG | Basel | 25.10.2007 | 05.03.2015 | |
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 24.10.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ARA Rhein SA
- ARA Rhein Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ARA Rhein AG
Publikationsnummer: HR02-1006051117, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ARA Rhein AG, in Pratteln, CHE-109.340.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güttinger, Thomas, von Winterthur, in Lampenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005992485, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ARA Rhein AG, in Pratteln, CHE-109.340.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005943993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Dr. Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wessa, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Büren (SO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bammatter, Dr. Michael, von Basel und Naters, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stintzi, Yves, französischer Staatsangehöriger, in Husseren (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Urs, von Basel, in Lausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hanisch, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertlin, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Andres, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Cédric, von Arlesheim, in Fehren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005943993, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ARA Rhein AG, in Pratteln, CHE-109.340.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005578250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güttinger, Thomas Emil, von Winterthur, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günther, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zeiningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.