Renseignements sur Jonathan Curci
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jonathan Curci
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006070022, Registre du commerce Zoug, (170)
Suisse Advisory GmbH, in Cham, CHE-371.908.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curci, Jonathan, von Genève, in Chêne-Bougeries, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamma, Marcel Richard, von Schattdorf, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1006061036, Registre du commerce Zoug, (170)
swissmoney AG, in Zug, CHE-478.639.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curci, Jonathan, von Genève, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trinkunaite, Ieva, litauische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006034392, Registre du commerce Zoug, (170)
Suisse Advisory GmbH, in Zug, CHE-371.908.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872830).
Statutenänderung:
02.05.2024.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 9, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curci, Jonathan, von Genève, in Chêne-Bougeries, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gamma, Marcel Richard, von Schattdorf, in Wangen-Brüttisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.