Renseignements sur Yves Jacques Chabbey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Yves Jacques Chabbey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006025951, Registre du commerce Valais, (626)
Tschopp Chabbey Fiscalité et Conseils SA, à Sion, CHE-251.781.136, société anonyme (No. FOSC 122 du 26.06.2020, Publ. 1004922060).
Inscription ou modification de personne(s):
Tschopp, Laurent, de Noble-Contrée, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Miège, président du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Chabbey, Yves Jacques, de Ayent, à Ayent, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Gillioz, Laurent, de Saint-Léonard, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux;
Zufferey, Laure, de Anniviers, à Crans-Montana, administratrice, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005176251, Registre du commerce Valais, (626)
JPGC Sàrl, à Crans-Montana, CHE-233.694.522, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 06.01.2017, p.0, Publ. 3266865).
Modification des statuts:
23.04.2021.
Nouvelle raison sociale:
JPGC Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 23.04.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Grivois, Jean-Pierre, de Val-de-Ruz, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Grivois, Jacqueline Henriette, de Val-de-Ruz, à Crans-Montana, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00;
Chabbey, Yves Jacques, de Ayent, à Ayent, liquidateur, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: HR02-1004960318, Registre du commerce Zurich, (20)
Credit Suisse (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-166.233.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andreae, Jaqueline, von Schaffhausen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Rolf, von Degersheim, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boymond, Bertrand, von Plan-les-Ouates, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buttex, Marc, von Valbroye, in Gimel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calörtscher, Christina, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chabbey, Yves, von Ayent, in Ayent, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demuth, Serge, von Baden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frisenda, Giovanni Franco, von Altstätten, in Au SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Daniel, von Zollikon, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harris, Nelson, von Genève, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Patrick, von Altstätten, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodgson, Greg, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juchli, Patrick B., von Zufikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller Widmer, Evelyn, von Pfäffikon, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Dr. Thomas E., von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Larissa, von Sumiswald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauron, Manuel, von St. Silvester, in Alterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantano Kirisits, Irene, von Unterseen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellanda, Luca, von Osogna, in Claro, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Primus, Matthias Christoph, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotondo, Vincenzo, von Ascona, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruchet, Marcel, von Bex, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Karin, von Knonau, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sondermann, Tristan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tremp, Martin, von Schänis, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tölke, Andreas Volker, von Dachsen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uebelbacher, Hanspeter, von Münchenstein, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villars-Day, Catherine, von Baar, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Viso, Antonio, von Guggisberg, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Reitzenstein, Nicole, von Herisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebersold, Roman, von Kirchdorf (BE), in Ins, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beuchat, Patrick, von Haute-Sorne, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bisang, Joëlle Céline, von Dagmersellen, in Frenkendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Breu, Fabian Hannes Max, von Diepoldsau, in Hüttwilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diehl, Anna-Theresa, deutsche Staatsangehörige, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hegnauer, Lara, von Mettmenstetten, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maggetti, Alessia Marcella, von Centovalli, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maisano, Silvio, von Eriz, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Maspoli-Ferrari, Monica, von Bellinzona, in Lavertezzo, mit Kollektivprokura zu zweien;
Morelli Butti, Manuela, von Gravesano, in Gravesano, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäufele, Sebastian Thomas, von Bern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.