Renseignements sur Meinrad Wyser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Meinrad Wyser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004999374, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Capital Anlagestiftung l, in Zürich, CHE-186.316.012, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyser, Meinrad, von Kappel SO, in Galgenen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Reto Jürg, von Lützelflüh, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Thomas, von Reiden, in Seengen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Remo, von Sigriswil, in Sigriswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoser, Michael, von Stammheim, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2747589, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Capital Anlagestiftung l(Swiss Capital Fondation de placement I) (Swiss Capital Fondazione d'investimento I) (Swiss Capital Investment Foundation I), in Zürich, CHE-186.316.012, Talacker 41, 8001 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.03.2016.
Zweck:
Die Anlagestiftung ist eine Einrichtung, die der beruflichen Vorsorge dient und die gemeinsame Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern bezweckt. Zur Erreichung dieses Zweckes kann sich die Stiftung an Gesellschaften beteiligen, deren Zweck im Management von Anlagen besteht.
Aufsichtsbehörde:
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Eingetragene Personen:
Bianchi, François Marco, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Meinrad, von Kappel SO, in Galgenen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siewert, Harald Kurt, von Basel, in Bubendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Reto Jürg, von Lützelflüh, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Kämpf, Remo, von Sigriswil, in Sigriswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Tobias, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Urs Klemenz, von Ennetmoos, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Philipp Karl, von Tübach, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1602191, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Capital Group AG, bisher in Wollerau, CHE-100.963.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 17, Publ. 5215588).
Gründungsstatuten:
17.07.1998.
Statutenänderung:
30.06.2014.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Hans Jörg, von Schafisheim und Horgen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Hans-Jörg, in Wilen SZ];
Wyser, Meinrad, von Kappel SO, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen].