Renseignements sur Dietrich von Hoff
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dietrich von Hoff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005513501, Registre du commerce Zurich, (20)
Schütze Immobilien AG, in Zürich, CHE-107.306.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510908).
Statutenänderung:
31.05.2022.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf, das Halten, Entwickeln und Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Hoff, Dietrich, genannt Dieter, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedrett, Hans Jörg, von Cazis, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Hoff, Patricia, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004626972, Registre du commerce Zurich, (20)
Schütze Immobilien AG, in Zürich, CHE-107.306.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rentzmann-Scheuer, Brigitte, von Warth-Weiningen und Zürich, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Hoff, Thomas Peter, von Zürich, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegrist, Dr. Robert, von Kilchberg (ZH), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rappold, Oliver, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Hoff, Dietrich, genannt Dieter, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fibada Revisions GmbH (CHE-102.181.114), in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6695184, Registre du commerce Zurich, (20)
VON HOFF AG, in Schlieren, CH-020.3.928.013-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 37, Publ. 5401020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Hoff, Dietrich, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, René, von Zürich, in Berg am Irchel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzeler, Heinz, von Barzheim, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Peter, von Gächlingen, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fibada Revisions GmbH (CH-290.4.002.086-8), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Fibada Revisions GmbH].