Renseignements sur Hans Peter Metz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Peter Metz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005983247, Registre du commerce Lucerne, (100)
Target Immobilien AG, in Schenkon, CHE-319.349.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Adrian Emanuel, von Luzern, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treier, Rémy Andreas, von Wölflinswil, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Metz, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005925313, Registre du commerce Lucerne, (100)
haustech-direkt gmbh, in Willisau, CHE-113.611.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078326).
Statutenänderung:
22.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel, Beratung, Planung, Installation und Wartung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte- und sanitären Anlagen und Einrichtungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Pirmin, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
HTZ Holding AG (CHE-113.990.313), in Schenkon, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00];
pi-Holding AG (CHE-428.298.653), in Schenkon, Gesellschafterin, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Metz, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Isenschmid, Patrick, von Wolhusen, in Willisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005676339, Registre du commerce Lucerne, (100)
Plugimmo AG, in Schenkon, CHE-396.945.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Louis Philippe, von Kreuzlingen, in Dällikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler, André, von Schenkon, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Metz, Hans Peter, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.