Renseignements sur Henricco Friedli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Henricco Friedli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004868458, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
poncius tec gmbh, in Widnau, CHE-450.889.298, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, S.0, Publ. 1004470519).
Firma neu:
poncius tec gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Henricco, von Rüegsau, in Widnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4419097, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Pullmann Tools GmbH, in Widnau, CHE-113.700.544, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982629).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Henricco, von Rüegsau, in Widnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalmaso, Marisa Rebecca, von Zürich, in Widnau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4050233, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Numeno International Distribution GmbH, in Widnau, CHE-109.278.660, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2263189).
Domizil neu:
Rheinstrasse 15 a, 9443 Widnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Henricco, von Rüegsau, in Widnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Edith, von Berneck, in Berneck, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.