Renseignements sur Valdemar Carneiro Mendes
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Valdemar Carneiro Mendes
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004714765, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Alder + Kuratli GmbH, in Herisau, CHE-113.699.295, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S.0, Publ. 6999224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler Treuhand GmbH (CHE-114.303.022), in Rheineck, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Hans Jörg, von Urnäsch, in Urnäsch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carneiro Mendes, Valdemar, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bühler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2813499, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Appenzellerland Immobilien AG, in Herisau, CHE-201.394.984, Sonnenbergstrasse 4, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Halten sowie Verwalten von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Carneiro Mendes, Valdemar, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bühler, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alder, Hans Jörg, von Urnäsch, in Urnäsch, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6999224, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Alder + Kuratli GmbH, in Herisau, CH-300.4.015.470-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 3, Publ. 4673010).
Statutenänderung:
27.12.2012.
Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Ausführung von Gipserarbeiten, Trockenbau, Durchführung allgemeiner Montagen sowie allgemeine Malerarbeiten. Die Gesellschaft kann weitere Tätigkeiten in der Baubranche übernehmen. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten. Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Andreas, von Nesslau-Krummenau, in Urnäsch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Añon, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Hans Jörg, von Urnäsch, in Urnäsch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Carneiro Mendes, Valdemar, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bühler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hasler Treuhand GmbH (CH-320.4.063.298-2), in Rheineck, Revisionsstelle.