Renseignements sur Heidi Alder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heidi Alder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005418031, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Alder Transport + Kranarbeiten AG, in Heiden, CHE-100.070.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Heidi, von Waldstatt, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Johann, von Engelberg, in Grub SG (Eggersriet), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Ronny, von Waldstatt, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alder, Heinz, von Waldstatt, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Alder, Philipp, von Waldstatt, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederer, Urs Marc, von Lutzenberg, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005369908, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Alder Bedachungen und Gerüstbau AG, bisher in Heiden, CHE-107.067.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2007, Publ. 4041264).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Firma neu:
Alder Gerüstbau AG.
Sitz neu:
Untereggen.
Domizil neu:
Im Böhler 2, 9033 Untereggen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Bereich Gerüstbau, insbesondere Gerüste erstellen, vermieten, kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Heidi, von Waldstatt, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Heinz, von Waldstatt, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Niederer, Urs Marc, von Lutzenberg, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Johannes, von Engelberg, in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Waser, Johann, in Grub SG (Eggersriet)]. [Anpassung betr. Funktion aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Numéro de publication: HR02-1005368762, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Alder Generalunternehmung AG, in Untereggen, CHE-108.471.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2007, S.12, Publ. 4127948).
Statutenänderung:
17.12.2021.
Firma neu:
Alder Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Anpassung CHE-Nr Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Heidi, von Waldstatt, in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Heinz, von Waldstatt, in Heiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Niederer, Urs Marc, von Lutzenberg, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Treviso Revisions AG];
Waser, Johannes, von Engelberg, in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grub SG (Eggersriet)].