Informazioni su Roland Georg von Moos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Georg von Moos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005825675, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Hipp Management AG, in Sachseln, CHE-101.085.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinkann, Dr. Reinhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Moos, Roland, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Graf von Oppersdorff, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühler, Valentin Benjamin, von Oberdorf (NW), in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hipp, Sebastian Valentin, von Solothurn und deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Brunnen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder von Wartensee, Karl Martin Jost, von Luzern, in Kilchberg ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005733460, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
intelligentfood Holding AG, bisher in Ebikon, CHE-113.158.556, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643654).
Statutenänderung:
17.03.2023.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 20, 6343 Rotkreuz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Roland, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht (SZ)];
Blarer, Marco, von Schmerikon, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Briw, Dr. André, von Ernen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otto, Clemens, von Winznau, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder von Wartensee, Karl Martin, von Luzern, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schnyder von Wartensee, Karl].
Numero di pubblicazione: HR02-1005151144, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Hipp Management AG, in Sachseln, CHE-101.085.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohle, Marcos Patricio, deutscher Staatsangehöriger und Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hipp, Sebastian Valentin, von Solothurn und deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Moos, Roland, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.