Informazioni su Margrit Valsecchi-Probst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margrit Valsecchi-Probst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6071042, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Valsecchi Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.023.408-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S. 33, Publ. 5694732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsecchi-Probst, Margrit, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsecchi, Vittorio, von Zürich, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Valsecchi, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3669806, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Valsecchi Architekten AG, in Zürich, CH-020.3.023.408-3, Immobiliengeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 47, Publ. 2901232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valsecchi, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Valsecchi, Vittorio, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsecchi-Probst, Margrit, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Numero di pubblicazione: 2901232, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Valsecchi Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.023.408-3, Immobiliengeschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2004, S. 20, Publ. 2164258).
Statutenänderung:
9.06.2005.
Firma neu:
Valsecchi Architekten AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valsecchi-Probst, Margrit, von Zürich, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Valsecchi, Tina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Valsecchi, Vittorio, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].