Informazioni su Christof Sturzenegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Sturzenegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2192157, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PROCADESIGN AG, in Uster, CHE-103.114.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 24, Publ. 5884804).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Christof, von Zürich und Heiden, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nägeli Treuhand AG (CHE-115.857.553), in Meilen, Revisionsstelle [bisher: Nägeli Treuhand AG (CH-020.3.035.471-2)].
Numero di pubblicazione: 851424, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Procadesign AG, bisher in Schwerzenbach, CAD-Dienstleistungen, Herstellung von elektronischen Geräten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.1993, S. 6559).
Statutenänderung:
13.12.2002.
Firma neu:
PROCADESIGN AG.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Imkerstrasse 4, 8610 Uster.
Zweck neu:
CAD-Dienstleistungen (Computerunterstützte Arbeiten u.a. wie Entwerfen, Berechnen und Zeichnen), Entwicklung und Herstellung von elektronischen Geräten für den industriellen Einsatz sowie Handel von derartigen Geräten;
kann sämtliche Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, gründen oder sich daran beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Flükiger Electronic, in Schwerzenbach, gemäss Uebernahmebilanz per 31.3.1991 mit Aktiven von CHF 129 572.35 und Passiven von CHF 29 434.95 zum Preise von CHF 100 137.40, wovon CHF 80 000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jorns, Andreas, von Habkern, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Christof, von Zürich und Heiden, in Greifensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.