Informazioni su Christian Silvan Steg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Silvan Steg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004728458, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Malavita AG, in Aesch (BL), CHE-265.162.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473728).
Statutenänderung:
28.08.2019.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Seewenweg 5, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koellreuter, Christiaan, von Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Christian Silvan, von Wahlen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004655901, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
New York Café AG, in Reinach (BL), CHE-108.631.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S.9, Publ. 5108142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg-Clemmensen, Inge Marie, von Wahlen, in Laufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Christian, von Wahlen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4281265, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GreenIce Group GmbH, bisher in Reinach (BL), CHE-320.263.461, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822505).
Statutenänderung:
12.04.2018.
Firma neu:
SwissSpeedTech GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg, Christian, von Wahlen, in Laufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sander, Jacqueline, von Dallenwil, in Herrliberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weilinger, Thomas, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Birsfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rosso, Claudio, von Basel, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.