Informazioni su Thomas Reusser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Reusser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Reusser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005471840, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Thoron AG, in Steinen, CHE-423.380.974, Bahnhofstrasse 25a, 6422 Steinen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.04.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Export und Handel mit Geräten, Maschinen, Ausrüstungen, Waffen und Munition, Optik und Bekleidung speziell für Sportschützen, zur Selbstverteidigung und für die Jagd. Die Gesellschaft bezweckt zudem das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Reparatur und Pflege Exkursionen, Führungen und Reisen im Zusammenhang mit der vorgenannten Umschreibung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.04.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meier, Simon Walter, von Oberägeri, in Einsiedeln, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Thomas, von Heiligenschwendi, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnüriger, Stefan Beat, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005164958, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Keystone Capital AG, in Freienbach, CHE-497.401.681, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurz, Simon, von Schinznach, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Thomas, von Heiligenschwendi, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004974960, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Safecore AG, bisher in Wädenswil, CHE-141.309.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036687).
Statutenänderung:
02.09.2020.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Schwerzistrasse 4, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Finanzvermittlungen aller Art, insbesondere die Vermittlung von Aktien und anderen Anlagen von Gesellschaften, die nicht an der Börse kotiert sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Thomas, von Heiligenschwendi, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].