Informazioni su Özlem Oenal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Özlem Oenal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1778709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Anka Swiss GmbH, in Dübendorf, CHE-447.720.279, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, Publ. 1471607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oenal, Özlem, türkische Staatsangehörige, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tas, Mesut, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1471607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ANKA SWISS GMBH, bisher in Reinach BL, CHE-447.720.279, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7070818).
Gründungsstatuten:
01.02.2013.
Statutenänderung:
15.04.2014.
Firma neu:
Anka Swiss GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o AgTek Treuhand GmbH, Bahnhofstrasse 57, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Führung von Blumengeschäften mit Geschenkartikel sowie Handel, Import und Export Waren aller Art, kann sich an Gastronomiebetrieben beteiligen oder selber führen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opuz, Efendi, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oenal, Özlem, türkische Staatsangehörige, in Volketswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.