Informazioni su Jenny Nöthiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jenny Nöthiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005072829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Familynetwork, in Zofingen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039743).
Statutenänderung:
21.09.2020.
Name neu:
Verein für Pflegekinder und Familienhilfe.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins besteht a) in der Unterstützung von Projekten und Angeboten von Familynetwork, als Teil der Stiftung Kinderheim Brugg, im Bereich von Kindern, Jugendlichen und Familien, insbesondere der Pflegefamilienarbeit und der Familienhilfe. b) in der Unterstützung von Projekten und anderen Bedürfnissen im Bereich von Pflegekindern, Pflegefamilien, ehemaligen Pflegekindern und in der Familienhilfe. c) in der Unterstützung von Einzelpersonen bei finanziellen Bedürfnissen im Zusammenhang einer familiären Notlage. d) in der Förderung der Aus- und Weiterbildung von Pflegeeltern.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Veranstaltungen, privaen und öffentliche Beiträge, freiwillige Zuwendungen jeder Art. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge der Geschäfts- und Fachstelle, Veranstaltungen, private und öffentliche Beiträge, freiwillige Zuwendungen jeder Art sowie ausserordentliche Mitgliederbeiträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Monika, von Rothrist, in Brittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004704354, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein Familynetwork, in Zofingen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317979).
Statutenänderung:
06.05.2019.
Organisation neu:
[Aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 92 HRegV gestrichen.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümmerli, Thomas, von Kölliken, in Oftringen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Früh, Kurt, von Neckertal, in Madiswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Monika, von Rothrist, in Brittnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Küttigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oftringen];
Tomamichel Treuhand (CHE-109.371.526), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4047455, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Verein familynetwork.ch, in Oftringen, CHE-113.224.868, Verein (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2254503).
Domizil neu:
c/o Jenny Nöthiger, Staufergutstrasse 5, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Paul, von Beatenberg, in Oftringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Michael, von Beinwil am See, in Rothrist, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hottiger, Gertrud, von Oftringen, in Olten, Mitglied des Vorstands + Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Jonathan, von Gals, in Küttigen, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nöthiger, Jenny, von Uerkheim, in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Beat, von Zofingen, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.