Informazioni su Christopher Niemeyer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christopher Niemeyer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004952507, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plan B Productions GmbH, in Zürich, CHE-385.012.680, Rautistrasse 19, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.07.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, die Realisation/Produktion, sowie die Vermarktung und den Vertrieb audiovisueller Produkte. Die Gesellschaft kann sowohl im In-, als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Plan B Film GmbH (CHE-110.136.067), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogel, Hans Conrad, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Niemeyer, Christopher, von Langnau im Emmental, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Steuri + Partner AG (CHE-106.252.606), in Embrach, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2715041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plan B Film GmbH, in Zürich, CHE-110.136.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 24, Publ. 4717594).
Statutenänderung:
21.12.2015. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzi, Christoph Urs, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Hans Conrad, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Niemeyer, Christopher, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Numero di pubblicazione: 1077270, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plan B Film GmbH, in Zürich, Pfingstweidstrasse 31a, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, die Realisation/Produktion, sowie die Vermarktung und den Vertrieb audiovisueller Produkte Die Gesellschaft kann sowohl im In-, als auch im Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Niemeyer, Christopher, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Vogel, Hans Conrad, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Menzi, Christoph Urs, von Zürich und Filzbach, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.