Informazioni su Claude Jeremias Lerner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Jeremias Lerner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005781503, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Blum AG Zug, in Zug, CHE-103.910.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265209).
Firma neu:
Blum AG Zug in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teitler, Henri Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerner, Claude Jeremias, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005257365, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jetty, Aron und Simon Blum-Stiftung, in Zürich, CHE-101.825.363, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Simon, von Tramelan, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Teitler, Dr. Eric, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerner, Claude Jeremias, von Biel/Bienne, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutmann, Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005248765, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Blum AG Zug, in Zug, CHE-103.910.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Simon, von Tramelan, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teitler, Henri Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerner, Claude Jeremias, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.