Informazioni su Roland Lei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Roland Lei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005990464, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Immobilien Tessin Sagl (Immobilien Tessin GmbH) (Immobilien Tessin LLC), in Locarno, CHE-430.114.567, c/o Roland Lei, Via Bartolomeo Varenna 29, 6600 Locarno, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
14.03.2024.
Scopo:
Lo scopo della società è la prestazione di servizi nel settore fiduciario immobiliare, in particolare la mediazione nella compravendita e permuta di fondi, l'intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari, la locazione di stabili e appartamenti, l'amministrazione di immobili e di società immobiliari, la consulenza e la conduzione di promozioni immobiliari. La società può aprire succursali e filiali, assumere e/o concedere rappresentanze e franchising, procedere a operazioni finanziarie, per conto propria o di terzi, nonché fornire garanzie e fideiussioni. La Società ha il diritto di acquistare, gravare e alienare beni immobili, nonché procedere ad edificazioni. La società può svolgere ogni attività in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale, sia a livello nazionale che all'estero.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00.
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera:
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci avvengono per lettera o posta elettronica. Secondo dichiarazione del 14.03.2024 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Lei, Roland, da Berneck, in Locarno, socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00;
Progano, Iris Rita, da Escholzmatt-Marbach, in Gerra (Gambarogno), gerente, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR01-1005044566, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Umbau-Tessin GmbH, in Muralto, CHE-336.021.886, Via Rivapiana 7, 6600 Muralto, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
03.12.2020.
Scopo:
Direzione lavori, impresa generale, rappresentanza del committente.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00.
Obblighi di fornire prestazioni accessorie, diritti preferenziali, di prelazione o di compera:
per i dettagli si rinvia allo statuto.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto o per email. Secondo dichiarazione del 03.12.2020 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Lei, Roland, da Berneck, in Muralto, socio e gerente, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5896832, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lei AG Baumanagement, in Maienfeld, CH-300.3.013.112-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 10, Publ. 5818384).
Firma neu:
Lei AG Baumanagement in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Kurt Max, von Jenins, in Moskau (RU), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lei, Roland, von Berneck, in Moskau (Russland), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürler, Heinz, von Nürensdorf, in Maienfeld, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].