Informazioni su Alexandra Krebs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Alexandra Krebs
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexandra Krebs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005918628, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Greenfield Festival Foundation, in Basel, CHE-241.693.186, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Christian Oliver Ivan, von Escholzmatt-Marbach, in Illnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Urs, von Küttigen, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Dietikon, in Quarten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Dominik, von Walenstadt, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Iris, von Brienzwiler, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schulthess, Marc, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005818260, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
High5 Ideas AG, in Interlaken, CHE-115.768.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2019, Publ. 1004612479).
Statutenänderung:
08.05.2023.
Sitz neu:
Matten bei Interlaken.
Domizil neu:
Obere Bönigstrasse 100, 3800 Matten b. Interlaken.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Hauptstrasse 21, 3800 Unterseen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grisenti, Marcel, von Trub, in Worb, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernhard, Andreas, von Seeberg, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Wilderswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Lorenz, genannt Lorenz jun., von Wattenwil, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs-Rubi, Andrea, von Grindelwald, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005809836, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Greenfield Festival AG, in Zürich, CHE-112.276.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Lorenz, von Wattenwil, in Ringgenberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Iris, von Brienzwiler, in Unterseen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Lorenz, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.