Informazioni su Markus Haas
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Haas
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Haas
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2745425, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung Swiss Help for China and Russia SHCR, in Luzern, CHE-110.345.926, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862310).
Domizil neu:
c/o Bolzern Haas & Partner AG, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Marcel, von Seeberg, in Adligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolzern, Marco, von Luzern, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Haas, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Procliente Revisions AG ( CHE-103.155.510), in Hünenberg, Revisionsstelle [bisher: Procliente Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 958133, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bolzern Haas & Partner AG (Bolzern Haas & Partner Ltd) (Bolzern Haas & Partner SA, in Luzern, CH-100.3.796.565-5, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2013.
Zweck:
Erbringung von Rechts- und Notariatsdienstleistungen und Erbringung von Beratungsdienstleistungen zur Konfliktlösung durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte, Notarinnen und Notare und andere qualifizierte Beraterinnen und Berater sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der im Handelsregister nicht eingetragenen Kollektivgesellschaft Bolzern Haas & Partner, Advokatur, Notariat, Mediation, in Luzern, gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz sämtliche Aktiven und das gesamte Fremdkapital zu einem maximalen Nettoübernahmepreis von CHF 2'500'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bolzern, Marco, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas, Markus, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erbini, Claudia, von Rothenburg, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Thomas, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5135426, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Swiss Saphir AG, in Luzern, CH-100.3.790.339-5, Winkelriedstrasse 35, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.07.2009.
Zweck:
Beratungen aller Art, insbesondere Mode-, Farb- und Stilberatungen;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform).
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Haas, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.