Informazioni su Heinz Gerber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Heinz Gerber
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Gerber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4263367, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swissteach AG, in Nidau, CHE-319.495.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458517).
Statutenänderung:
24.05.2018.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Manuel C., von Bern, in Môtier (Vully) (Mont-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1298117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TWI AG, in Biel/Bienne, CHE-103.650.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250362).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schären, Peter Max, von Spiez, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Spiess, Lukas Paul, von Ziefen, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: 972283, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LaBelle Feeling Well GmbH, in Biglen, CH-035.4.036.403-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 5, Publ. 5493864).
Statutenänderung:
04.07.2013.
Firma neu:
Moser's Reisewelt GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Heinz, von Langnau im Emmental, in Rohrbachgraben, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser-Hofer, Katharina, von Arni BE, in Biglen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 175 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].