Informazioni su Christoph M. Fernandez
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christoph M. Fernandez
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005038566, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fernandez Graphics, in Zofingen, CHE-182.317.225, Untere Brühlstrasse 21, 4800 Zofingen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel mit Maschinen und Maschinenteilen für die graphische Industrie und damit zusammenhängende Serviceleistungen und Beratung.
Eingetragene Personen:
Fernandez, Christoph, von Zofingen, in Zofingen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004469454, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BST Graphics AG, in Zofingen, CHE-103.267.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, Publ. 6025794).
Firma neu:
BST Graphics AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o thv AG, Ziegelrain 29, 5000 Aarau.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.09.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandez, Christoph, von Küsnacht ZH, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 6025794, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BST Graphics AG, in Zofingen, CH-170.3.006.690-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2006, S. 2, Publ. 3661068).
Statutenänderung:
09.06.2009, 28.01.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss Treuhand GmbH, in Zug, Revisionsstelle;
Wissel, Dr. Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez, Christoph, von Küsnacht ZH, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].