Informazioni su Rico Silvan Feller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rico Silvan Feller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006112841, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ResInvest Indonesia AG, in Zug, CHE-327.987.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027659).
Statutenänderung:
30.07.2024.
Firma neu:
Resource Invest II AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von direkten und indirekten Beteiligungen, anderen Vermögenswerten und Investitionen hauptsächlich im Bereich des weltweiten Rohstoff-, Bergbau- und Minengeschäfts. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Nahestehende eingehen. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck durch Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, unter entsprechender Statutenänderung jederzeit ändern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horský, Pavel, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sekanina, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vajda, Juraj, slowakischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller, Rico Silvan, von Thun, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006008684, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Resource Invest AG, in Zug, CHE-242.358.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2024, Publ. 1005995729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Rico Silvan, von Thun, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Novotný, Tomáš oder Vajda, Juraj.
Numero di pubblicazione: HR02-1005773937, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
EP Resources AG, in Zug, CHE-294.726.625, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619407).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feller, Rico Silvan, von Thun, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Novotny, Tomas oder Vajda, Juraj;
Sass, Alexander, von Genève, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Novotny, Tomas oder Vajda, Juraj.